ymddiriedolwyr COMMONWEALTH GIRLS EDUCATION FUND (CGEF)
Rhif yr elusen: 1048908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROXANNE ST CLAIR | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
Clara Soto-Service | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Ladi Mudakai Dariya MSc. ACMI | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
MEGAN MARY SIMPKINS | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Bea Hemming | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Noreen Cesareo | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
VIMAL SHAH | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
JAGRAVI UPADHYAY | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
RITA ODUMOSU | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.