ymddiriedolwyr SYLVESTER PETYT'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1048912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Theodosius | Cadeirydd | 23 November 2020 |
|
|
||||||||
Gordon Bell | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||||||
JOHN WILLIAM DAWSON | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||||||
PETER MADELEY | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|||||||||
ROBERT GEOFFREY HESELTINE | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|||||||||
Claire Daphne Nash | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||||||
GORDON JOLLY | Ymddiriedolwr | 27 February 2012 |
|
|
||||||||
ANTHONY GEOFFREY BARRETT | Ymddiriedolwr | 27 February 2012 |
|
|||||||||
MARGARET ANN BILLING | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BRIAN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
DAVID MICHAEL BUCKROYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
SHEILA MARIAN MEYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.