Hanes ariannol DISABILITY INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1049002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.39k | £590.98k | £305.14k | £692.18k | £235.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.01k | £597.25k | £56.44k | £690.63k | £246.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £340.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £114.14k | £52.55k | £7.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.05k | £31.51k | N/A | £143.16k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £555.54k | £557.63k | N/A | £494.90k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.30k | £1.84k | N/A | £48 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £52.55k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £200 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £615.10k | £561.41k | N/A | £645.43k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.91k | £35.84k | N/A | £45.19k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.47k | £7.47k | N/A | £9.68k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.