Hanes ariannol The African People's Historical Monument Foundation (Black Cultural Archives) Limited
Rhif yr elusen: 1051087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £778.19k | £756.18k | £935.59k | £1.05m | £894.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £730.78k | £648.62k | £649.29k | £941.72k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £463.75k | £435.43k | £437.28k | £221.50k | £82.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £628.34k | £570.63k | £873.99k | £976.24k | £746.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £112.86k | £132.25k | £7.52k | £54.58k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.98k | £53.28k | £54.04k | £18.77k | £46.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5 | £22 | £49 | £44 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £100.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £642.37k | £550.61k | £610.37k | £822.69k | £884.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.41k | £98.01k | £38.92k | £119.03k | £43.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.76k | £4.55k | £22.45k | £29.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £80.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.