Hanes ariannol LUPUS UK
Rhif yr elusen: 1051610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £890.43k | £1.41m | £659.00k | £859.13k | £733.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £950.07k | £964.39k | £571.97k | £593.77k | £939.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £469.36k | £974.55k | £418.60k | £566.90k | £457.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.30k | £16.18k | £18.27k | £13.35k | £10.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £391.94k | £403.87k | £205.61k | £259.46k | £246.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.84k | £18.80k | £16.52k | £19.42k | £19.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £108.00k | £618.04k | £73.88k | £245.34k | £148.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.66k | £838.33k | £417.86k | £455.83k | £789.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £178.42k | £126.06k | £154.11k | £137.93k | £150.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.89k | £40.14k | £14.76k | £3.91k | £22.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £500.35k | £520.53k | £108.71k | £152.74k | £433.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.