Dogfen lywodraethu LUPUS UK
Rhif yr elusen: 1051610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14TH OCTOBER 1995, AS AMENDED 11 MAY 2003 AND 11 MAY 2008. AS AMENDED ON 06 MAY 2017 as amended on 22 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS, REGARDLESS OF CLASS, COLOUR, CREED, GENDER, AGE OR SEXUAL ORIENTATION SUFFERING FROM LUPUS AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF THE DISEASE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.