Hanes ariannol SCOTTS PROJECT TRUST
Rhif yr elusen: 1051947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.89m | £1.88m | £1.88m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.58m | £1.64m | £1.74m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.17m | £1.41m | £1.70m | £1.57m | £1.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £114.71k | £25.52k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £370.68k | £398.62k | £170.92k | £134.16k | £25.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.86k | £17.27k | £0 | £1.65k | £9.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.46m | £1.70m | £1.74m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.99k | £6.20k | £3.02k | £3.20k | £25.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £101.35k | £150.00k | £0 | £7.93k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.56m | £1.63m | £1.73m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.51k | £19.35k | £8.13k | £12.02k | £9.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.46k | £8.08k | £7.30k | £7.30k | £9.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.25k | £0 | £687 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.