Hanes ariannol Family Fund Trust
Rhif yr elusen: 1053866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.84m | £36.97m | £55.41m | £43.62m | £46.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.98m | £35.93m | £52.97m | £40.81m | £44.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.05m | £33.05m | £48.13m | £34.70m | £33.72m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £160.00k | £156.00k | £428.00k | £558.00k | £384.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.22m | £2.82m | £3.86m | £5.03m | £5.87m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.38m | £33.90m | £51.05m | £38.01m | £39.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.00k | £102.00k | £29.00k | £18.00k | £241.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £30.00k | £0 | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.43m | £34.21m | £50.94m | £38.46m | £41.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.55m | £1.73m | £2.03m | £2.34m | £2.79m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £112.00k | £95.00k | £117.00k | £131.00k | £345.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.