Hanes ariannol CITY & HACKNEY CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1054962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.93k | £313.99k | £275.57k | £225.44k | £197.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.63k | £317.17k | £219.16k | £226.69k | £203.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £338.90k | £156.43k | £144 | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.