Hanes ariannol RELATE NORTHUMBERLAND AND TYNESIDE
Rhif yr elusen: 1055953
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £771.22k | £800.05k | £330.46k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £770.42k | £797.99k | £345.83k | £50.60k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £23.25k | £12.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.82k | £19.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £275.18k | £249.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £488.20k | £531.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £18 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £540.54k | £550.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £229.89k | £246.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.81k | £1.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £856 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.