ymddiriedolwyr MISSIO
Rhif yr elusen: 1056651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL DUNNING-COLE | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Robert Binyon | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Bishop Paul Swarbrick | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Father Gary Brassington | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||
Father Gregory Price | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
Mary Reynolds | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
Andrew Clark | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|||||
NEIL TWIST | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
Eamonn Doran | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.