ymddiriedolwyr OPEN EYE LIMITED
Rhif yr elusen: 1056743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Lucy | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||||
Salma Raheem | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||||
Professor Lilian Otaye-Ebede | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||
Christiane Todd | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||||
Gary Bratchford | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||||
Sol Papadopoulos | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||||
Peter Malcolm Mearns | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|||||||
Lindsey Fryer | Ymddiriedolwr | 19 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.