ymddiriedolwyr ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENTAL ASSOCIATION (GENERAL PURPOSES) TRUST
Rhif yr elusen: 1057006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONEL BOB CARRUTHERS | Cadeirydd |
|
||||||
Major Anthony Norman Smith TD | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
Major Richard George Mills | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Major Alan John George Yardley | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Captain Simon Hawker | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Major Stephen Denis Hussey | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Lieutenant Colonel Richard Gale TD | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|||||
Michael Murray Stuart Richards | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Murray Stuart Richards | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
MAJOR BILL EDMONDS MBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
MR JOHN RICE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAJOR JOHN NIGEL TURQUAND TD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLONEL RICHARD LINDSAY CARISS MBE TD DL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.