Hanes ariannol BIBIC
Rhif yr elusen: 1057635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £471.64k | £527.67k | £619.41k | £555.32k | £647.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £595.04k | £432.94k | £419.49k | £619.72k | £733.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.26k | N/A | £13.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £391.57k | £485.42k | £385.65k | £347.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.30k | £8.97k | £1.45k | £79.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £127.95k | £106.67k | £168.21k | £219.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £281 | £96 | £17 | £503 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £6.58k | £18.26k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £391.57k | £67.69k | £146.64k | £13.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £270.62k | £249.56k | £431.84k | £519.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £120.33k | £136.56k | £187.88k | £214.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £41.98k | £0 | £42.68k | £58.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £41.98k | £33.37k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.