ymddiriedolwyr CANTERBURY COMMEMORATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1057977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Patricia Rushton | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
CONCEPTA BERNADETTE NOLAN | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||||
Hilary Jane Brian | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Charlotte Cornell | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||||
Alan Turner | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||||
Carolyn Oulton | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||
Rev Brian McHenry CBE | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|||||||
James Stewart Ross | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||||
Andrew Webster | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.