ymddiriedolwyr KATE'S HOME NURSING
Rhif yr elusen: 1059680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Brenda Ward | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|||||||
Dr Paul Johnson | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||||
Michael Pender | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|||||||
Dr PAUL SHERRINGHAM | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||||
Finula Allen | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||||
HELEN SPOONER | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||||
ASAD NOORANI | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NICKY NOORANI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.