ymddiriedolwyr CROYDON VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 1060157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (141 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Hemani | Cadeirydd | 29 March 2022 |
|
|
||||
Susanette Mansour | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Ann Tighe | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Helen Shaw | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Mike Mulvey | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
||||
Mary MacCauley | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
||||
CAROLE ELAINE PARNELL | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
TERRY ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ASHOK KUMAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GHAZALA MIRZA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.