Hanes ariannol ST. JOHN'S SCHOOL AND COLLEGE
Rhif yr elusen: 1061001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.59m | £10.62m | £12.25m | £15.14m | £13.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.17m | £10.12m | £11.54m | £14.04m | £20.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.25m | £10.47m | £10.81m | £13.55m | £11.23m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.22k | £101.67k | £1.16m | £1.34m | £1.66m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.22k | £116.30k | £281.58k | £246.03k | £244.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.45k | £1.58k | £0 | £0 | £5.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.44m | £10.50m | £11.97m | £14.89m | £12.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.96k | £5.77k | £0 | £3.72k | £24.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.14k | £1.40k | £696.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.07m | £10.09m | £11.50m | £14.02m | £13.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.71k | £35.07k | £43.38k | £24.68k | £20.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.20k | £19.71k | £0 | £31.39k | £33.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.25m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.