Dogfen lywodraethu THE SOUTH MOLTON COTTAGE HOMES
Rhif yr elusen: 200759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF HIGH COURT OF JUSTICE OF 23RD JUNE 1930 VARIED BY SCHEMES OF 11TH AUGUST 1970 AND 28TH MARCH 1972 AND 12TH NOVEMBER 1990 AS AMENDED ON 18 OCT 2017 as amended on 10 Jun 2021 as amended on 21 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF HOMES FOR POOR SINGLE PERSONS OF AT LEAST 60 YEARS OF AGE AND POOR MARRIED COUPLES AT LEAST ONE OF WHOM SHALL BE AT LEAST 60 YEARS OF AGE AND WHO(EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE CHARITY COMMISSIONERS) ARE TO BE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH OF SOUTH MOLTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.