Dogfen lywodraethu BUCKINGHAMSHIRE ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 203345
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/02/1951 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11/06/1986 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29/07/1992 AS AMENDED ON 19/07/1999 AS AMENDED ON 19/06/2000 AS AMENDED ON 19/10/2005 AS AMENDED ON 18/10/2006 AS AMENDED ON 17/10/2007 AS AMENDED ON 15/10/2008 AS AMENDED ON 28/10/2009 AS AMENDED ON 28/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THE VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN ANY MANNER WHICH THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ASSOCIATION MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.