ymddiriedolwyr HOCKWORTHY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 203940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Hooper | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Katharine Bates | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Potter | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Ian David Long | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
HILARY CORCORAN | Ymddiriedolwr | 23 May 2015 |
|
|||||
Richard Maltby | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE SIMONS | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
LOUISE WEBBER | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
KATHERINE LORNA BRITTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE MAY COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.