ymddiriedolwyr READING DISPENSARY TRUST
Rhif yr elusen: 203943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Horne | Cadeirydd | 14 January 2020 |
|
|
||||
Sally Utting | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Jeremy Moreton | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Steve Pollard | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Mark Hallett | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Michele Vale | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Cllr Rose Williams | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|||||
Anne Ballard | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Chris Bennett | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
JEAN MARION TURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.