Hanes ariannol THE ROYAL MARINES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 206003
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £973.15k | £739.17k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.09m | £872.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £391.95k | £453.12k | £288.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £534.63k | £439.74k | £394.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £42.47k | £41.48k | £23.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.93k | £38.82k | £31.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £20.09k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £605.33k | £669.08k | £492.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £425.03k | £380.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.41k | £23.94k | £18.74k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £123.00k | £122.16k | £60.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.