ymddiriedolwyr CHARITY OF ROGER REEDE
Rhif yr elusen: 206827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerable Mike Power | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Julie Frost | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Johanna Hardy-Van Den Beld | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Janet Jenkins Mrs | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Lesley Denton | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Liam Adam Grace | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
||||
JANET COMBEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNETTE WALSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNA BERESFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.