ymddiriedolwyr SUSSEX WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 207005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Mallalieu | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Louise Faye McLoughlin | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
David Alexander Plummer | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Danielle Harvey | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Andrew Clinton | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Bonnot | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Mark William Braithwaite | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Helen Marshall | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Martin Kyndt | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Nitin Pasricha | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|||||
Dr Sean Ashworth | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
LINDA MARY CLARK | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|||||
ALAN JOHN ANTHONY STEWART | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.