Dogfen lywodraethu HERTFORDSHIRE COUNTY NURSING TRUST
Rhif yr elusen: 207213
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
HIGH COURT SCHEME DATED 17 OCTOBER 1952, SCHEMES OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 6 JULY 1970, AND 21 AUGUST 1974, AND ORDER DATED 6 DECEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE TRAINING AND GENERAL WELFARE OF DISTRICT NURSES, PENSIONS TO RETIRED DISTRICT NURSES, AND IMPROVING FACILITIES FOR DOMICILIARY NURSING IN THE COUNTY, AND ALSO TO PROVIDE TREATMENT OR CARE IN CONVALESCENCE TO PERSONS IN NEED THEREOF. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 26 OF THE SCHEME DATED 17/10/1952)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ADMINISTRATIVE COUNTY OF HERTFORD.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.