Dogfen lywodraethu THE ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS
Rhif yr elusen: 208223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 16/07/1926 AS AMENDED ON 29/07/1952 AS AMENDED ON 19/02/1958 AS AMENDED ON 04/11/1959 AS AMENDED ON 22/10/1969 AS AMENDED ON 17/10/2012 as amended by an Order in Council on 11 Dec 2013 as amended on 08 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE SCIENCES OF INTERNATIONAL POLITICS, ECONOMICS AND JURISPRUDENCE AND THE STUDY CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT OF THE LITERATURE OF THESE SUBJECTS. (FOR FURTHER DETAILS OF THE OBJECTS SEE CLAUSE 4 OF ROYAL CHARTER).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.