ymddiriedolwyr THE FELLOWSHIP OF ST NICHOLAS
Rhif yr elusen: 208446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Ann Rogers | Cadeirydd | 09 August 2018 |
|
|
||||
Nigel Lloyd | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Anne Austen | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Hayley Thomas | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
John French | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Mary Osman | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Longmire | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Dr Roger Elias | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Richard Cuff | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
JANET MARY WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Martin Harper Fr | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.