ymddiriedolwyr POOR'S ALLOTMENT
Rhif yr elusen: 208459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roz Treadway | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Clive Hedges | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Rosemary Anne Smith | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|||||
JONATHAN DOREY | Ymddiriedolwr | 18 February 2016 |
|
|||||
Barbara West | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
REV CHRISTIAN JOHN HEYCOCKS | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|||||
ROBERT JAMES JOHN HORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.