Hanes ariannol SIR JOHN PRIESTMAN CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 209397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £523.58k | £556.22k | £391.10k | £550.09k | £497.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.64k | £519.75k | £478.70k | £484.23k | £512.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £523.58k | £556.22k | N/A | £550.09k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £526.47k | £478.07k | N/A | £439.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.17k | £41.69k | N/A | £44.74k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.38k | £47.22k | N/A | £49.16k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £479.92k | £430.84k | N/A | £390.34k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.17k | £41.69k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.