Hanes ariannol THE BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW
Rhif yr elusen: 209425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £2.86m | £4.00m | £4.01m | £4.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £2.83m | £3.34m | £4.18m | £4.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.40k | £12.29k | N/A | £1.57m | £113.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £274.68k | £629.67k | £570.89k | £349.69k | £354.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £2.17m | £3.39m | £3.63m | £3.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.73k | £24.45k | £19.45k | £21.76k | £24.02k | |
|
Incwm - Arall | £6.05k | £37.12k | £19.63k | £12.34k | £10.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.59m | £3.11m | £3.89m | £3.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.17k | £231.91k | £222.25k | £285.77k | £173.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.26k | £13.80k | £14.15k | £13.32k | £11.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £407.82k | £644.44k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.