ymddiriedolwyr WHITGIFTIAN BENEVOLENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 210978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Martin FRICS | Cadeirydd |
|
||||||||
James Goatcher | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|||||||
Abdul Aziz Mir | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||
Timothy James Flood | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||||
Richard Charles Blundell | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||||
John Daniel Etheridge | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||||
Dominic John Edwards | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||||
Andreas Constantine Dracoulis | Ymddiriedolwr | 22 July 2017 |
|
|
||||||
NICHOLAS SAMUEL CRANE | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||||
Ross James Gooderson | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||||
Christer Odegaard | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||||
NICHOLAS DAVID SOMERS | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|||||||
Andrew Russell Pickering | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR MARK ALLANSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Fergus Alexander Paul McCombie | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW MARTIN GAYLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.