Dogfen lywodraethu ST MARGARETS HOUSE
Rhif yr elusen: 211321
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26TH OCTOBER 1966 AND SCHEME OF THE 5TH JANUARY 1977 AS AMENDED 26TH JULY 1979, 23 MARCH 1990 AND 20 NOVEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A CENTRE OR CENTRES CONDUCTED ACCORDING TO CHRISTIAN PRINCIPLES FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AND OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE NEIGBOURHOOD OF THE BOROUGH OF TOWER HAMLETS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.