ymddiriedolwyr NORTHCHAPEL, PETWORTH AND TILLINGTON ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 212320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Crook Dr | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Canon Mark Gilbert | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|||||
ANDREW WILLIAM BROOKE | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|||||
LORD JOHN MAX HENRY SCAWEN EGREMONT | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|||||
PETER JERROME MBE | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
SHIRLEY BINGHAM BARING-JOHNSTONE | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
NONA CATHARINE BAKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Charles Howard | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET ELIZABETH DUNCTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.