Hanes ariannol ROYAL SOCIETY OF SCULPTORS
Rhif yr elusen: 212513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £311.30k | £466.06k | £356.80k | £651.76k | £602.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £432.41k | £370.98k | £297.26k | £314.01k | £289.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £387.22k | £492.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £101.13k | £96.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £48.82k | £3.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £36 | £928 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £114.56k | £8.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £291.61k | £265.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £19.26k | £20.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £22.39k | £23.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.