Hanes ariannol ARTISTS' GENERAL BENEVOLENT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 212667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £675.51k | £610.64k | £586.91k | £601.54k | £334.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £731.96k | £743.39k | £660.84k | £582.78k | £608.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £201.35k | £138.64k | £341.02k | £420.05k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.14k | £7.14k | £4.55k | £10.84k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £463.02k | £464.86k | £241.35k | £170.65k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £125.63k | £65.73k | £277.03k | £351.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £677.81k | £694.21k | £619.26k | £499.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.15k | £49.18k | £41.57k | £83.62k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.92k | £30.76k | £22.45k | £21.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.64k | £44.60k | £41.40k | £79.60k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.