Dogfen lywodraethu ENGLISH NATIONAL BALLET
Rhif yr elusen: 214005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED THE 10TH SEPTEMBER 1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 NOVEMBER 1962, 10 SEPTEMBER 1980, 17 NOVEMBER 1988, 18 MAY 1989, 25 JANUARY 1995 AND 21 JUNE 2006 as amended on 03 Dec 2019 as amended on 07 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER EDUCATION IN AND KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS OF BALLET, OPERA, MIME, DRAMA, MUSIC, AND SINGING AND SIMILAR AND ANCILLARY ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.