ymddiriedolwyr THE SIR THOMAS MOULSON TRUST
Rhif yr elusen: 214342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Keogh | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Rev Laura Rhodes | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||||
Neil Robinson | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Alexandra Watson | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Michael Philip Roscoe | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||||
MIKE JONES | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
||||||
VEN DR MICHAEL ROBERT GILBERTSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|||||||
John George McDakin Simpson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.