Hanes ariannol THE RUGBY FREE CHURCH HOMES FOR THE AGED
Rhif yr elusen: 214479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.32m | £1.39m | £1.45m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.36m | £1.47m | £1.49m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £187.45k | £128.08k | £135.67k | £139.75k | £85.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.21k | £42.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.92k | £18.76k | £71.42k | £29.37k | £24.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.46k | £3.61k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30m | £1.28m | £1.21m | £1.36m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.23k | £18.70k | £17.18k | £15.34k | £16.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £88.89k | £44.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £21.38k | £300 | £31.55k | £5.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.36m | £1.47m | £1.48m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.17k | £4.15k | £4.18k | £2.21k | £2.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.42k | £3.53k | £3.62k | £3.72k | £3.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.17k | £4.15k | £4.18k | £2.21k | £2.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.