ymddiriedolwyr HALESWORTH UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 214509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANNETTE BEATRIX ABBOTT | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Elizabeth Joyce Moseley | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Annette Mary Dunning | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|||||
Jason Roy Busby | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|||||
KAREN AUSTIN | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
CLLR Paul Darryl Widdowson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.