ymddiriedolwyr MUNICIPAL GENERAL CHARITY
Rhif yr elusen: 217437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN WHICHER | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Susan Crosby | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||||||
Glenis Rix | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||||
Patrick Knight | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||||||
Sam Smith | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||||||
Mathew Skinner | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||||
Irene Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||||||
DOREEN WESTMORELAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ANTHONY CHARLES ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MAX COPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JEAN MOORE MBE JP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.