Dogfen lywodraethu UFM WORLDWIDE
Rhif yr elusen: 219946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7TH MAY 1932 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 3RD APRIL 1952, 17TH NOVEMBER 1952, 15TH APRIL 1989 AND 2 AUGUST 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 SEP 2006
Gwrthrychau elusennol
(A) TO FULFIL THE COMMAND OF THE LORD JESUS CHRIST TO EVANGELISE THE WORLD, IN COOPERATION WITH CHURCHES (B) TO SUPPORT AND ENCOURAGE CHURCHES IN THE WORK OF EVANGELISM, MISSION, BIBLE TEACHING, LEADERSHIP TRAINING, MEDICAL CARE, EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.