Hanes ariannol THE BRITISH RED CROSS SOCIETY
Rhif yr elusen: 220949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £244.90m | £305.90m | £226.50m | £439.00m | £330.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.10m | £295.30m | £234.70m | £366.70m | £322.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.30m | £36.80m | £37.20m | £37.30m | £32.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.40m | £83.60m | £29.25m | £43.95m | £33.92m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £114.80m | £147.20m | £111.70m | £286.80m | £188.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.30m | £20.50m | £28.50m | £36.30m | £41.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £95.90m | £135.00m | £83.90m | £109.60m | £91.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £200.00k | £100.00k | £0 | £1.10m | £4.60m | |
|
Incwm - Arall | £2.70m | £3.10m | £2.40m | £5.20m | £4.10m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.10m | £31.60m | £33.80m | £37.00m | £41.20m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £197.50m | £245.90m | £183.50m | £300.10m | £245.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.60m | £49.40m | £51.20m | £66.60m | £77.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.60m | £5.00m | £2.50m | £3.10m | £2.80m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £48.10m | £94.00m | £37.30m | £143.00m | £80.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.