ymddiriedolwyr THE BRITISH RED CROSS SOCIETY
Rhif yr elusen: 220949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jane Padmore | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|||||||
Alan House | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||
Howard Ashley Bell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Sir John Eaton Holmes | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||
Kirsty Robeson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Katie Igras | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Louise Halpin | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||
Yaseer Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||
Dennis Dunn MBE JP DL | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
Lewis Iwu | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
Professor Geeta Nargund | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||
Deborah El-Sayed | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||
LIZ HAZELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.