Hanes ariannol SAINT MARTIN'S TRUST
Rhif yr elusen: 221040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £797.87k | £736.33k | £1.47m | £858.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £665.16k | £749.39k | £691.97k | £788.04k | £790.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.89m | £797.87k | £736.33k | £787.51k | £852.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £685.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £612.72k | £628.74k | £600.87k | £581.10k | £650.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.43k | £120.65k | £91.10k | £206.95k | £139.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.53k | £6.65k | £8.21k | £14.57k | £11.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £621.63k | £590.11k | £566.35k | £627.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £52.43k | £120.65k | £91.10k | £206.95k | £139.63k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.