Dogfen lywodraethu J T BLAIR'S CHARITY
Rhif yr elusen: 221248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ORDER OF THE COURT OF THE COUNTY PALATINE OF LANCASTER DATED 27 APRIL UV 195 P. 251 AS VARIED BY AN ORDER OF THE SAID COURT 17 FEB 1947 AND SCHEME DATED 13 MAY 1980 AS AMENDED ON 04 DEC 2019 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20 DECEMBER 2019 as amended on 01 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS AND PARTICULARLY OLDER PEOPLE LIVING IN POVERTY)IN MANCHESTER AND SALFORD (OR WHO HAVE PREVIOUSLY RESIDED IN MANCHESTER AND SALFORD)IN SUCH A WAY AS THEY CONSIDER MOST ADVANTAGEOUS TO THE RECIPIENTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MANCHESTER AND SALFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.