ymddiriedolwyr THE TEXTILE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 222478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
36 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH FOX | Cadeirydd | 20 June 2020 |
|
|||||
Dr Pammi Sinha | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
Jane Wood | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Prof Elinor Renfrew | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Prof Lee Lapthorne | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Abid Iqbal Ganaie | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Groves | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Dr Joe Cunning | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Abigail Petit | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Prof Rohana Upendra Kuruppu | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dr Yuk Ming Calvin Lam | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Prof Eng Dr Ayub Nabi Khan | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dr Phoebe Rahel Apeagyei | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Muhammad Nusrat Ali Chishti | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Robert William Low | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Ian Morris | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Prof Malgorzata Ziminiewska | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Prof Raechel Margaret Laing | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dr Sailen Kumar Chaudhuri | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Pitchamuthu Boobalan | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dr Abu Sadat Muhammad Sayem | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Dr Jess Power | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Dr Anne Elizabeth Creigh-Tyte | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Dr Hafeezullah Memon | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Prof Dr Biman Gati Gupta | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Timir Baran Roy | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Trevor Rowe | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Anastasia Vouyouka | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Prof Robert Rhodes Mather | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Lawrence Rubin | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Dr Kimti Gandhi | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Prof Subbiyan Rajendran | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Prof Subhash Chander Anand | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||
Katie Greenyer | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Helen Rowe | Ymddiriedolwr | 15 May 2008 |
|
|
||||
Roger Gilmartin | Ymddiriedolwr | 12 November 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.