ymddiriedolwyr JOHN HORNIMAN'S CHILDREN'S TRUST
Rhif yr elusen: 222730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bernard High | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fiona Knott | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Kevin McNamara | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Sue Sharpe | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Liza Phipps | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
STEPHEN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
||||
SUSAN MARY BULLARD | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|||||
KATE SEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE MCFARLANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Heather Brayshaw | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.