ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE FERENS ART GALLERY
Rhif yr elusen: 225045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Kathleen Roberts | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Martin Douglas Bell | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Denise Julie Anderton | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Ann-Margaret Hall | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
||||
Peter Alban Brown | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Paul Soulsby | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Michele Flora Lewis | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN FINN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN STANTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEBORAH LYN PARRY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS CHRYS BAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GARNET BERNASCONI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.