ymddiriedolwyr ROYAL BRITISH LEGION POPPY FACTORY LIMITED
Rhif yr elusen: 225348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Timothy John Hodgetts | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|||||
Linda Janette Costello | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Matthew Edward Jack Hubbard | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Krishna Narendra Dhanak | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Alistair James Kett | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Ian Fergusson Wishart | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
DR Sridevi Kalidindi | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Simon Anthony Taylor | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
CLIFFORD RODERICK STANTON DARE | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
JULIUS PEREGRINE HAROLD SHEPHERD WOLFF-INGHAM | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|||||
PETER RICHARD GILL | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.